李仰哲任上海市委常委、市纪委书记,刘学新另有任用(简历)
资讯
2024-02-01
163
据上海发布微信公众号10月3日消息,日前,中共中央批准:李仰哲同志任上海市委委员、常委和市纪委书记;刘学新同志不再担任上海市委常委、委员和市纪委书记职务,另有任用。
李仰哲同志简历:
李仰哲,男,汉族,1962年5月生,陕西合阳人,1986年9月加入中国共产党,1983年7月参加工作,研究生学历,经济学硕士。
现任十九届中央纪委委员,上海市委常委、市纪委书记。
履历
1985年09月就读中国人民大学经济学系研究生,1988年07月获经济学硕士学位,并留校任教;
1992年06月起任陕西省人民政府办公厅干部、主任科员、助理调研员;
1996年03月起任中华全国供销合作总社办公厅副处级干部、研究室副主任(正处级);
1998年09月起任原国家经贸委综合司正处级干部、分析预测处调研员、办公厅正处级秘书;
2002年09月起任国家经济贸易委员会办公厅、经济运行局助理巡视员;
2003年05月起任国家发展和改革委员会经济运行局助理巡视员;
2004年12月起任国家发展和改革委员会经济运行局(经济运行调节局)副局长;
2009年05月起任国家节能中心主任(正局级),兼国家发展和改革委员会节能信息传播中心主任;
2014年04月起任国家发展和改革委员会经济运行调节局局长;
2016年05月起任国家能源局副局长、党组成员;
2017年04月起任中央纪委驻商务部纪检组组长,商务部党组成员;
2018年06月起任中央纪委国家监委驻商务部纪检监察组组长,商务部党组成员;
2020年05月起任福建省委常委、省纪委书记;
2020年06月起任福建省委常委、省纪委书记,省监察委员会副主任、代主任;
2020年09月起任福建省委常委、省纪委书记,省监察委员会主任。
2022年10月起任上海市委常委、市纪委书记。
刘学新同志简历:
刘学新,男,1963年12月生,汉族,山东泰安人,中共党员,1989年7月参加工作,研究生,经济学硕士。现任十九届中央纪委委员。
曾任国务院办公厅秘书二局正处级秘书、副局级秘书,海关总署副局级干部、加工贸易及保税监管司副司长,贵州省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员(正局级,挂职),天津海关党组副书记、副关长、政治部主任,海关总署办公厅副主任兼国家口岸管理办公室副主任、政治部副主任、人事教育司司长、直属机关党委副书记,中央纪委第九纪检监察室主任, 福建省委常委、省纪委书记、省监察委员会主任,上海市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任等职。
刘学新同志是十九届中央纪委委员。
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!
据上海发布微信公众号10月3日消息,日前,中共中央批准:李仰哲同志任上海市委委员、常委和市纪委书记;刘学新同志不再担任上海市委常委、委员和市纪委书记职务,另有任用。
李仰哲同志简历:
李仰哲,男,汉族,1962年5月生,陕西合阳人,1986年9月加入中国共产党,1983年7月参加工作,研究生学历,经济学硕士。
现任十九届中央纪委委员,上海市委常委、市纪委书记。
履历
1985年09月就读中国人民大学经济学系研究生,1988年07月获经济学硕士学位,并留校任教;
1992年06月起任陕西省人民政府办公厅干部、主任科员、助理调研员;
1996年03月起任中华全国供销合作总社办公厅副处级干部、研究室副主任(正处级);
1998年09月起任原国家经贸委综合司正处级干部、分析预测处调研员、办公厅正处级秘书;
2002年09月起任国家经济贸易委员会办公厅、经济运行局助理巡视员;
2003年05月起任国家发展和改革委员会经济运行局助理巡视员;
2004年12月起任国家发展和改革委员会经济运行局(经济运行调节局)副局长;
2009年05月起任国家节能中心主任(正局级),兼国家发展和改革委员会节能信息传播中心主任;
2014年04月起任国家发展和改革委员会经济运行调节局局长;
2016年05月起任国家能源局副局长、党组成员;
2017年04月起任中央纪委驻商务部纪检组组长,商务部党组成员;
2018年06月起任中央纪委国家监委驻商务部纪检监察组组长,商务部党组成员;
2020年05月起任福建省委常委、省纪委书记;
2020年06月起任福建省委常委、省纪委书记,省监察委员会副主任、代主任;
2020年09月起任福建省委常委、省纪委书记,省监察委员会主任。
2022年10月起任上海市委常委、市纪委书记。
刘学新同志简历:
刘学新,男,1963年12月生,汉族,山东泰安人,中共党员,1989年7月参加工作,研究生,经济学硕士。现任十九届中央纪委委员。
曾任国务院办公厅秘书二局正处级秘书、副局级秘书,海关总署副局级干部、加工贸易及保税监管司副司长,贵州省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员(正局级,挂职),天津海关党组副书记、副关长、政治部主任,海关总署办公厅副主任兼国家口岸管理办公室副主任、政治部副主任、人事教育司司长、直属机关党委副书记,中央纪委第九纪检监察室主任, 福建省委常委、省纪委书记、省监察委员会主任,上海市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任等职。
刘学新同志是十九届中央纪委委员。
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!